NOMEAÇÃO | 123 | 2024 | 05/04/2024 | Nomeação, Agente: Kmyla Alves Peixoto, Cargo: Assessor de Controladoria, Secretaria: Controladoria Geral | KMYLA ALVES PEIXOTO - ASSESSOR DE CONTROLADORIA |
EXONERAÇÃO | 65 | 2023 | 31/08/2023 | Exoneração, Agente: Angelina Soares da Silva, Cargo: Assessor de Controladoria, Secretaria: Controladoria Geral | ANGELINA SOARES DA SILVA - ASSESSOR |
EXONERAÇÃO | 47 | 2023 | 01/06/2023 | Exoneração, Agente: Maria Madalena Soares de Sousa, Cargo: Assessor Especial Das-10, Secretaria: Controladoria Geral | MARIA MADALENA SOARES DE SOUSA - ASSESSOR ESPECIAL DAS-10 |
EXONERAÇÃO | 113 | 2022 | 01/09/2022 | Exoneração, Agente: Jose Alves Neto, Cargo: Assessor Técnico de Fiscalização de Obras Das-9, Secretaria: Controladoria Geral | JOSE ALVES NETO - ASSESSOR TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DAS-9 |
EXONERAÇÃO | 24 | 2022 | 01/02/2022 | Exoneração, Agente: Maria de Jesus Chagas Camara, Cargo: Encarregado de Compras, Secretaria: Controladoria Geral | MARIA DE JESUS CHAGAS CAMARA - ENCARREGADO DE COMPRAS |
NOMEAÇÃO | 18 | 2022 | 01/02/2022 | Nomeação da Comissão Permanente de Licitação e Equipe de Apoio | COLETIVA |
NOMEAÇÃO | 17 | 2022 | 01/02/2022 | Nomeação, Agente: Maria Ivonete Patricio de Sousa, Cargo: Membro da Comissão de Licitação, Secretaria: Controladoria Geral | MARIA IVONETE PATRICIO DE SOUSA - MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO |
NOMEAÇÃO | 15 | 2022 | 01/02/2022 | Nomeação, Agente: Jose Cleandro Araujo Silva, Cargo: Pregoeiro(a) da Comissão Permanente de Licitação, Secretaria: Controladoria Geral | JOSE CLEANDRO ARAUJO SILVA - PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
NOMEAÇÃO | 14 | 2022 | 01/02/2022 | Nomeação, Agente: Jose Cleandro Araujo Silva, Cargo: Presidente da Comissão de Licitação, Secretaria: Controladoria Geral | JOSE CLEANDRO ARAUJO SILVA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO |
EXONERAÇÃO | 13 | 2022 | 01/02/2022 | Exoneração, Agente: Rita de Kacia Marques dos Santos, Cargo: Membro da Comissão de Licitação, Secretaria: Controladoria Geral | RITA DE KACIA MARQUES DOS SANTOS - MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO |
EXONERAÇÃO | 12 | 2022 | 31/01/2022 | Exoneração, Agente: Wildson Carneiro da Silva, Cargo: Pregoeiro(a) da Comissão Permanente de Licitação, Secretaria: Controladoria Geral | WILDSON CARNEIRO DA SILVA - PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
EXONERAÇÃO | 11 | 2022 | 31/01/2022 | Exoneração, Agente: Wildson Carneiro da Silva, Cargo: Presidente da Comissão de Licitação, Secretaria: Controladoria Geral | WILDSON CARNEIRO DA SILVA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO |
NOMEAÇÃO | 404 | 2022 | 03/01/2022 | Nomeação, Agente: Jose Alves Neto, Cargo: Assessor Técnico de Fiscalização de Obras Das-9, Secretaria: Controladoria Geral | JOSE ALVES NETO - ASSESSOR TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DAS-9 |
NOMEAÇÃO | 370 | 2021 | 01/09/2021 | Nomeação, Agente: Antonio Flavio Fonseca de Almeida, Cargo: Gerente de Abastecimento, Secretaria: Controladoria Geral | ANTONIO FLAVIO FONSECA DE ALMEIDA - GERENTE DE ABASTECIMENTO |
EXONERAÇÃO | 352 | 2021 | 02/08/2021 | Exoneração, Agente: Joanna Edith Pereira dos Santos, Cargo: Comissão de Avaliação de Imoveis, Secretaria: Controladoria Geral | JOANNA EDITH PEREIRA DOS SANTOS - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS |
NOMEAÇÃO | 320 | 2021 | 01/06/2021 | Nomeação, Agente: Wildson Carneiro da Silva, Cargo: Pregoeiro(a) da Comissão Permanente de Licitação, Secretaria: Controladoria Geral | WILDSON CARNEIRO DA SILVA - PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
NOMEAÇÃO | 319 | 2021 | 01/06/2021 | Nomeação, Agente: Wildson Carneiro da Silva, Cargo: Presidente da Comissão de Licitação, Secretaria: Controladoria Geral | WILDSON CARNEIRO DA SILVA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO |
EXONERAÇÃO | 318 | 2021 | 31/05/2021 | Exoneração, Agente: Marla Petina Pereira de Morais, Cargo: Presidente da Comissão de Licitação, Secretaria: Controladoria Geral | MARLA PETINA PEREIRA DE MORAIS BEZERRA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO |
EXONERAÇÃO | 317 | 2021 | 31/05/2021 | Exoneração, Agente: Marla Petina Pereira de Morais, Cargo: Pregoeiro(a) da Comissão Permanente de Licitação, Secretaria: Controladoria Geral | MARLA PETINA PEREIRA DE MORAIS BEZERRA - PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
NOMEAÇÃO | 312 | 2021 | 04/05/2021 | Nomeação, Agente: Marla Petina Pereira de Morais, Cargo: Presidente da Comissão de Licitação, Secretaria: Controladoria Geral, ficando a partir desta data responsável para exercer o cargo de PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | MARLA PETINA PEREIRA DE MORAIS BEZERRA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO |
NOMEAÇÃO | 311 | 2021 | 04/05/2021 | Nomeação, Agente: Marla Petina Pereira de Morais, Cargo: Presidente da Comissão de Licitação, Secretaria: Controladoria Geral | MARLA PETINA PEREIRA DE MORAIS BEZERRA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO |
EXONERAÇÃO | 309 | 2021 | 04/05/2021 | Exoneração, Agente: Kelton Sousa da Silva, Cargo: Presidente da Comissão de Licitação, Secretaria: Controladoria Geral | KELTON SOUSA DA SILVA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO |
EXONERAÇÃO | 279 | 2021 | 01/03/2021 | Exoneração, Agente: Joanna Edith Pereira dos Santos, Cargo: Encarregado de Patrimonio , Secretaria: Controladoria Geral | JOANNA EDITH PEREIRA DOS SANTOS - ENCARREGADO DE PATRIMONIO |
NOMEAÇÃO | 156 | 2021 | 12/01/2021 | Nomeação, Agente: Diego Rodrigues dos Santos, Cargo: Encarregado de Almoxarifado, Secretaria: Controladoria Geral | DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS - ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO |
NOMEAÇÃO | 124 | 2021 | 04/01/2021 | Nomeação, Agente: Joanna Edith Pereira dos Santos, Cargo: Encarregado de Patrimonio , Secretaria: Controladoria Geral | JOANNA EDITH PEREIRA DOS SANTOS - ENCARREGADO DE PATRIMONIO |
NOMEAÇÃO | 091 | 2021 | 04/01/2021 | Nomeação, Agente: Raimundo Nonato da Silva Nunes, Cargo: Secretário(a), Secretaria: Secretaria de Controladoria | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NUNES - SECRETÁRIO(A) |
NOMEAÇÃO | 044 | 2021 | 04/01/2021 | Nomeação, Agente: Maria de Jesus Chagas Camara, Cargo: Encarregado de Compras, Secretaria: Controladoria Geral | MARIA DE JESUS CHAGAS CAMARA - ENCARREGADO DE COMPRAS |